序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 34.14049% | 413.1万人民币 |
2 | 黑龙江省北大荒绿色食品有限责任公司 | 33.05785% | 400.0万人民币 |
3 | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 32.80165% | 396.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆科
|
|
2 |
杨勇
|
|
3 |
张晓龙
|
|
4 |
刘惠琴
|
|
5 |
韩志勇
|
|
6 |
马春强
|
|
7 |
李毅
|
|
8 |
杨静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
长期
|
2 | 2021-12-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
长期
|
3 | 2021-05-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
固体饮料(豆制品、奶粉、饮料、营养粉、果蔬菜汁粉、豆类、乳类、谷物类制品)生产、销售,包装材料采购。方便食品批****、零售,方便食品生产,粮食收购、销售,食品科学技术研****、技术转让、技术服务。(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询)
|
4 | 2020-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘惠琴李毅杨静杨勇陆科张晓龙马春强韩志勇 [新增]
|
5 | 2019-12-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
固体饮料(豆制品、奶粉、饮料、营养粉、果蔬菜汁粉、豆类、乳类、谷物类制品)生产、销售,包装材料采购。方便食品批****、零售,方便食品生产,粮食收购、销售。(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询)
|
6 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘惠琴李毅杨静杨勇陆科郭雄张晓龙张春强 [新增]
|
7 | 2019-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘惠琴 [新增]李毅杨静杨勇陆科郭雄寇俊丽张晓龙
|
8 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李毅 [新增]杨静杨勇范志军毕景梅周玉怀陆科郭雄 [新增]寇俊丽张晓龙
|
9 | 2017-10-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
固体饮料(豆制品、奶粉、饮料、营养粉、果蔬菜汁粉、豆类、乳类、谷物类制品)生产、销售,包装材料采购。方便食品批****、零售,方便食品生产,粮食收购。(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询)
|
10 | 2017-09-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号
|