序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于亚芹 | 62% | 310.0万人民币 |
2 | 王桂荣 | 32% | 160.0万人民币 |
3 | 王贵成 | 2% | 10.0万人民币 |
4 | 王贵和 | 2% | 10.0万人民币 |
5 | 张成 | 2% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王贵成
|
|
2 |
于亚芹
|
|
3 |
王桂荣
|
|
4 |
张成
|
|
5 |
王贵和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
组织成员种植农产品;销售成员生产的农产品;组织采购,供应成员所需的生产资料;开展成员所需的仓储、包装等服务;引进新技术,新品种,开展技术培训,技术交流和咨询服务;回收、加工、销售成员的秸秆;秸秆生物质致密成型燃料加工、销售;机械整地、播种、中耕、植保、收获及农田基本建设。
|
一般项目:谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业机械服务;粮油仓储服务;生物质能技术服务;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动。
|
2 | 2022-07-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于亚丽
|
王贵成
|
4 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于亚芹宋建国 [退出]于亚丽 [退出]陈诗 [退出]
|
于亚芹王贵成 [新增]王贵和 [新增]张成 [新增]
|
5 | 2021-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于亚芹:*%;陈诗:*%; [退出]王贵成:*%;于亚丽:*%; [退出]宋建国:*%; [退出]
|
王贵成:*%;于亚芹:*%;王桂荣:*%; [新增]张成:*%; [新增]王贵和:*%; [新增]
|
6 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-08-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
组织成员种植农产品;销售成员生产的农产品;组织采购,供应成员所需的生产资料;开展成员所需的仓储、包装等服务;引进新技术,新品种,开展技术培训,技术交流和咨询服务;回收、加工、销售成员的秸秆;秸秆生物质致密成型燃料加工、销售。
|
组织成员种植农产品;销售成员生产的农产品;组织采购,供应成员所需的生产资料;开展成员所需的仓储、包装等服务;引进新技术,新品种,开展技术培训,技术交流和咨询服务;回收、加工、销售成员的秸秆;秸秆生物质致密成型燃料加工、销售;机械整地、播种、中耕、植保、收获及农田基本建设。
|
8 | 2020-08-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王海娇:*%; [退出]于亚芹:*%;陈诗:*%;于亚丽:*%;宋建国:*%;
|
宋建国:*%;于亚丽:*%;陈诗:*%;王贵成:*%; [新增]于亚芹:*%;
|
10 | 2020-01-06 | 章程备案变更 |
无
|
无
|