序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 首都会展(集团)有限公司 | 100% | 2,050万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔福水
|
执行董事,经理 |
2 |
李峥
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 股东改变姓名或名称 |
北京北辰会展集团有限公司,法人股东
|
首都会展(集团)有限公司,法人股东
|
2 | 2021-09-29 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
3 | 2020-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔福水*,贺庆
|
崔福水*,李峥
|
4 | 2020-04-15 | 法定代表人 |
刘焕波
|
崔福水
|
5 | 2020-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔福水*,刘焕波*,吕京红,孙东樊,张金利,张卫延
|
崔福水*,贺庆
|
6 | 2016-05-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔福水*,崔薇,郭川,李国锐,刘焕波*,吕京红,张丽敏,张卫延
|
崔福水*,刘焕波*,吕京红,孙东樊,张金利,张卫延
|
7 | 2016-05-30 | 股东改变姓名或名称 |
北京北辰国际会展有限公司,法人股东
|
北京北辰会展集团有限公司,法人股东
|
8 | 2015-11-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔福水*,崔薇,郭川,李国锐,李吉恕,刘焕波,刘建平*,张卫延
|
崔福水*,崔薇,郭川,李国锐,刘焕波*,吕京红,张丽敏,张卫延
|
9 | 2015-11-18 | 法定代表人 |
刘建平
|
刘焕波
|
10 | 2015-11-18 | 投资人 |
北京北辰实业股份有限公司,
|
北京北辰国际会展有限公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |