序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何凌 | 60% | 18万(元) |
2 | 逄爱琴 | 40% | 12万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾伟
|
其他人员 |
2 |
逄爱琴
|
其他人员 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴克* 执行董事 2 吴克* 经理 3 逄爱琴 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾伟* 执行董事 2 曾伟* 经理 3 逄爱琴 监事
|
2 | 2015-06-08 | 法定代表人 |
吴克
|
曾伟
|
3 | 2014-03-21 | 经营范围 |
制售中餐、冷荤;销售酒饮料。
|
餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)(餐饮服务许可证有效期至2015年3月30日)
|
4 | 2014-03-21 | 法定代表人 |
曾永青
|
吴克
|
5 | 2014-03-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾永青* 执行董事 2 曾永青* 经理 3 逄爱琴 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴克* 执行董事 2 吴克* 经理 3 逄爱琴 监事
|
6 | 2013-12-02 | 法定代表人 |
何凌
|
曾永青
|
7 | 2013-12-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 何凌* 执行董事 2 何凌* 经理 3 逄爱琴 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾永青* 执行董事 2 曾永青* 经理 3 逄爱琴 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |