序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 250万(元) |
2 | 北京中关村科技服务有限公司 | 52.38% | 1,309.5万(元) |
3 | 北京中关村集成电路设计园****展有限责任公司 | 10% | 250万(元) |
4 | 北京京芯合创投资管理中心(有限合伙) | 25.62% | 640.5万(元) |
5 | 陈大同 | 2% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯鹏
|
董事 |
2 |
叶传博
|
董事 |
3 |
吕耐洋
|
财务负责人 |
4 |
孙芹
|
监事 |
5 |
宋晓光
|
董事 |
6 |
李军
|
董事,经理 |
7 |
李璐
|
监事 |
8 |
郑宏
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 投资人 |
北京京芯合创投资管理中心(有限合伙),企业法人,北京中关村集成电路设计园****展有限责任公司,企业法人,北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙),企业法人,陈大同,自然人股东,中关村****展集团股份有限公司,企业法人
|
北京京芯合创投资管理中心(有限合伙),企业法人,北京中关村集成电路设计园****展有限责任公司,企业法人,北京中关村科技服务有限公司,企业法人,北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙),企业法人,陈大同,自然人股东
|
2 | 2021-12-02 | 投资人 |
北京京芯合创投资管理中心(有限合伙),企业法人,北京中关村集成电路设计园****展有限责任公司,企业法人,陈大同,自然人股东,中关村****展集团股份有限公司,企业法人,中关村科技园区海淀园创业服务中心,事业法人
|
北京京芯合创投资管理中心(有限合伙),企业法人,北京中关村集成电路设计园****展有限责任公司,企业法人,北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙),企业法人,陈大同,自然人股东,中关村****展集团股份有限公司,企业法人
|
3 | 2021-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李军,李鑫,苗军*,潘欧阳瑞,孙芹,王彤,赵桂平
|
储鑫*,董璐,李军,潘欧阳瑞,孙芹,王彤,赵桂平
|
4 | 2021-04-08 | 法定代表人 |
苗军
|
储鑫
|
5 | 2020-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
兰文丽,李军,苗军*,潘欧阳瑞,孙芹,王彤,赵桂平
|
李军,李鑫,苗军*,潘欧阳瑞,孙芹,王彤,赵桂平
|
6 | 2020-07-29 | 注册资本 |
5000万
|
2500万
|
7 | 2020-07-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄传新,焦雪松,李军,苗军*,庞希贵,孙芹,张建
|
兰文丽,李军,苗军*,潘欧阳瑞,孙芹,王彤,赵桂平
|
8 | 2017-08-11 | 住所 |
北京市海淀区上地信息路2号D栋(北京实创高科技****展总公司2-2号D栋1-8层)2层207D室
|
北京市海淀区海淀西大街29号4层403室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |