序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海华盛投资有限公司 | - | - |
2 | 中国新纪元有限公司 | - | - |
3 | 北京东方太阳城房地产开****有限责任公司 | - | - |
4 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 | - | - |
5 | 联想控股有限公司 | - | - |
6 | 重庆国际信托有限公司 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁宏伟
|
监事 |
2 |
丁琛
|
独立董事 |
3 |
周宏亮
|
董事 |
4 |
朱广富
|
监事 |
5 |
林中华
|
董事 |
6 |
梅励
|
董事 |
7 |
王颖千
|
独立董事 |
8 |
翁振杰
|
董事 |
9 |
肖彬
|
董事长 |
10 |
赖观荣
|
副董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
农银人寿保险股份有限公司三明中心支公司
|
徐长喜 | 2009-03-18 |
2 |
农银人寿保险股份有限公司上海分公司
|
岑必成 | 2014-07-23 |
3 |
农银人寿保险股份有限公司上饶中心支公司
|
余旺盛 | 2021-03-23 |
4 |
农银人寿保险股份有限公司东莞中心支公司
|
尹毅秋 | 2015-06-01 |
5 |
农银人寿保险股份有限公司东营中心支公司
|
胡相刚 | 2007-05-21 |
6 |
农银人寿保险股份有限公司东营市垦利支公司
|
窦倩 | 2014-12-30 |
7 |
农银人寿保险股份有限公司东营市广饶支公司
|
胥小青 | 2015-12-25 |
8 |
农银人寿保险股份有限公司中山中心支公司
|
何永钊 | 2017-02-20 |
9 |
农银人寿保险股份有限公司临汾中心支公司
|
刘娟娟 | 2008-09-01 |
10 |
农银人寿保险股份有限公司临汾中心支公司乡宁支公司
|
杜永庆 | 2009-12-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈鸿,陈树松,丛培国,黄玉峰,黄薇,姜宏丽,赖观荣,林中华,王川,王颖千,翁振杰,肖彬*,周宏亮,朱广富
|
陈鸿,丁宏伟,丁琛,黄玉峰,黄薇,赖观荣,林中华,马强,梅励,王颖千,翁振杰,肖彬*,周宏亮,朱广富
|
2 | 2020-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈树松,丛培国,黄玉峰,姜宏丽,赖观荣,李运,林中华,求夏雨,邵建荣,王川,翁振杰,肖彬*,谢石洞
|
陈鸿,陈树松,丛培国,黄玉峰,黄薇,姜宏丽,赖观荣,林中华,王川,王颖千,翁振杰,肖彬*,周宏亮,朱广富
|
3 | 2017-10-12 | 法定代表人 |
邵建荣
|
肖彬
|
4 | 2017-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈履洁,何林祥,黄玉峰,姜宏丽,江彪,赖观荣,邵建荣*,唐旭东,王晓岩,翁振杰,谢石洞,庄燕
|
陈树松,丛培国,黄玉峰,姜宏丽,赖观荣,李运,林中华,求夏雨,邵建荣,王川,翁振杰,肖彬*,谢石洞
|
5 | 2017-01-03 | 注册资本 |
251089.2085万
|
294991.6475万
|
6 | 2016-06-28 | 注册资本 |
203265.3061万
|
251089.2085万
|
7 | 2016-04-28 | 股东改变姓名或名称 |
北京东方太阳城房地产开****有限责任公司,企业法人,北京中关村科学城建设股份有限公司,企业法人,联想控股有限公司,企业法人,上海华盛投资有限公司,企业法人,中国新纪元有限公司,企业法人,重庆国际信托有限公司,企业法人
|
北京东方太阳城房地产开****有限责任公司,企业法人,北京中关村科学城建设股份有限公司,企业法人,联想控股有限公司,企业法人,上海华盛投资有限公司,企业法人,中国新纪元有限公司,企业法人,重庆国际信托股份有限公司,企业法人
|
8 | 2016-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈履洁,韩荣升,何林祥,黄玉峰,江彪,赖观荣,邵建荣*,唐旭东,王晓岩,翁振杰,谢石洞,庄燕
|
陈履洁,何林祥,黄玉峰,姜宏丽,江彪,赖观荣,邵建荣*,唐旭东,王晓岩,翁振杰,谢石洞,庄燕
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |