序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宿迁智远科技咨询有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雪东
|
监事 |
2 |
邹保威
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 法定代表人 |
李骏
|
邹保威
|
2 | 2021-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
李骏*,王雪东
|
王雪东,邹保威*
|
3 | 2021-12-20 | 住所 |
北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
|
北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
|
4 | 2021-12-20 | 注册资本 |
12000万
|
24000万
|
5 | 2021-04-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
李娅云,王苏宁*
|
李骏*,王雪东
|
6 | 2021-04-19 | 法定代表人 |
王苏宁
|
李骏
|
7 | 2020-09-11 | 企业名称 |
北京肯特瑞基金销售有限公司
|
京东肯特瑞基金销售有限公司
|
8 | 2020-09-11 | 注册资本 |
2000万
|
5000万
|
9 | 2020-06-04 | 投资人 |
上海邦汇商业保理有限公司,企业法人
|
宿迁智远科技咨询有限公司,企业法人
|
10 | 2020-01-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
江卉*,李娅云
|
李娅云,王苏宁*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |