序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔尚飞 | 10% | 300万(元) |
2 | 李爱勇 | 90% | 2,700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔尚飞
|
监事 |
2 |
李爱勇
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司唐山分公司
|
李爱国 | 2014-05-30 |
2 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司天津分公司
|
刘夏 | 2015-08-04 |
3 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司威海分公司
|
王红 | 2014-06-03 |
4 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司山东分公司
|
朱世全 | 2015-03-03 |
5 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司张家口分公司
|
王勇军 | 2015-02-05 |
6 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司杭州分公司
|
周夏根 | 2014-12-09 |
7 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司武汉分公司
|
赛文 | 2015-08-31 |
8 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司襄阳分公司
|
王俊华 | 2014-05-19 |
9 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司银川分公司
|
王勇军 | 2014-09-26 |
10 |
万达财富投资基金管理(北京)有限公司长春分公司
|
王成龙 | 2017-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-14 | 经营范围 |
非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、****放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);项目投资;资产管理;企业策划。
|
非证券业务的投资管理;项目投资;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2013-12-18 | 经营范围 |
非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、****放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)
|
非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、****放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);项目投资;资产管理;企业策划。
|
3 | 2013-12-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 李爱勇* 执行董事; 2 李爱勇* 经理; 3 李荣贤 监事;
|
1 李爱勇* 执行董事; 2 李爱勇* 经理; 3 崔尚飞 监事;
|
4 | 2013-12-18 | 投资人 |
1 李爱勇* 2700 自然人股东; 2 李荣贤 300 自然人股东;
|
1 李爱勇* 2700 自然人股东; 2 崔尚飞 300 自然人股东;
|
5 | 2013-03-18 | 登记管辖变更 |
门头沟分局
|
北京市局
|
6 | 2013-03-18 | 企业名称 |
企航顺成(北京)投资有限公司
|
万达财富投资基金管理(北京)有限公司
|
7 | 2013-03-18 | 经营范围 |
投资管理;资产管理;投资咨询;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业形象策划。
|
非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、****放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |