序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | First Venture R.E.Limited | 100% | 16,250万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国龙
|
董事 |
2 |
霍业生
|
董事长,总经理 |
3 |
黄国祥
|
董事 |
4 |
黄泰伦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 经营范围 |
对位于北京市通州区梨园镇九棵树村居住项目(含商业及综合)1号楼地下1层及地上6层房产,地下2层的车位(最终面积及车位数量以及双方签订的正式买卖合同为准)进行经营管理、出租商业用房;机动车公共停车场服务;房地产投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
对位于北京市通州区梨园镇九棵树村居住项目(含商业及综合)1号楼地下1层及地上6层房产,地下2层的车位(最终面积及车位数量以及双方签订的正式买卖合同为准)进行经营管理、出租商业用房;机动车公共停车场服务;房地产投资咨询;物业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
2 | 2020-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄国祥,霍业生*,王国龙,张利民
|
黄国祥,黄泰伦,霍业生*,王国龙
|
3 | 2019-03-11 | 法定代表人 |
周秀珍
|
霍业生
|
4 | 2019-03-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
傅桂梅,黄明忠,萧秀芬,周秀珍*
|
黄国祥,霍业生*,王国龙,张利民
|
5 | 2018-11-07 | 住所 |
北京市通州区翠景北里21号楼5层516
|
北京市通州区翠景北里21号楼-1至5层
|
6 | 2018-07-23 | 经营范围 |
对位于北京市通州区梨园镇九棵树村居住项目(含商业及综合)1号楼地下1层及地上6层房产,地下2层的车位(最终面积及车位数量以及双方签订的正式买卖合同为准)进行经营管理、出租商业用房;房地产投资咨询。(领取本执照后,应到住房城乡建设部取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
对位于北京市通州区梨园镇九棵树村居住项目(含商业及综合)1号楼地下1层及地上6层房产,地下2层的车位(最终面积及车位数量以及双方签订的正式买卖合同为准)进行经营管理、出租商业用房;机动车公共停车场服务;房地产投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
7 | 2016-04-22 | 法定代表人 |
李奉勲
|
周秀珍
|
8 | 2016-04-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
傅桂梅,黄明忠,李奉勲*,唐振强
|
傅桂梅,黄明忠,萧秀芬,周秀珍*
|
9 | 2015-07-23 | 注册资本 |
14900万美元
|
16250万美元
|
10 | 2015-04-01 | 住所 |
北京市通州区梨园镇九棵树中街9号
|
北京市通州区翠景北里21号楼5层516
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |