序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京宝信实业****展公司 | 100% | 4,700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李欧阳
|
执行董事,经理 |
2 |
韩亮
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京市房地产交易中心有限公司客户服务分中心
|
岳洋 | 2005-05-20 |
2 |
北京市房地产交易中心有限公司第一分中心
|
岳洋 | 2002-12-10 |
3 |
北京市房地产交易中心有限公司第七分中心
|
田占雄 | 2004-03-16 |
4 |
北京市房地产交易中心有限公司第三分中心
|
马卉 | 2003-12-29 |
5 |
北京市房地产交易中心有限公司第九分中心
|
张凡 | 2004-03-04 |
6 |
北京市房地产交易中心有限公司第二分中心
|
岳洋 | 2003-10-28 |
7 |
北京市房地产交易中心有限公司第五分部
|
王利 | 2007-03-27 |
8 |
北京市房地产交易中心有限公司第八分中心
|
王利 | 2004-04-05 |
9 |
北京市房地产交易中心有限公司第六分中心
|
王利 | 2003-12-03 |
10 |
北京市房地产交易中心有限公司第十六分中心
|
王利 | 2008-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈军,李欧阳*
|
韩亮,李欧阳*
|
2 | 2017-12-26 | 法定代表人 |
郎利
|
李欧阳
|
3 | 2017-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈军,郎利*,孙维彤,王春晖
|
陈军,李欧阳*
|
4 | 2016-11-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈军,郭强,皇甫晋生*,郎利,刘晓薇,王宏,王伟东,谢辉
|
陈军,郎利*,孙维彤,王春晖
|
5 | 2016-11-15 | 法定代表人 |
皇甫晋生
|
郎利
|
6 | 2016-02-23 | 经营范围 |
从事房地产经纪业务;房屋租赁;农业种植;林业种植;畜牧养殖;渔业养殖;销售百货、农副产品;开****观光农业;销售自行开****的商品房;房地产开****、经营;房地产信息;政策咨询;房屋装饰装修;物业管理;房地产网络技术及计算机软件开****。
|
从事房地产经纪业务;房屋租赁;农业种植;林业种植;畜牧养殖;渔业养殖;销售百货、农副产品;开****观光农业;销售自行开****的商品房;房地产开****、经营;房地产信息;政策咨询;房屋装饰装修;物业管理;房地产网络技术及计算机软件开****。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2013-07-01 | 经营范围 |
从事房地产经纪业务;房屋租赁;互联网信息服务;农业种植;林业种植;畜牧养殖;渔业养殖;销售百货、农副产品;开****观光农业;销售自行开****的商品房;房地产开****、经营;房地产信息;政策咨询;房屋装饰装修;物业管理;房地产网络技术及计算机软件开****。
|
从事房地产经纪业务;房屋租赁;农业种植;林业种植;畜牧养殖;渔业养殖;销售百货、农副产品;开****观光农业;销售自行开****的商品房;房地产开****、经营;房地产信息;政策咨询;房屋装饰装修;物业管理;房地产网络技术及计算机软件开****。
|
8 | 2011-09-22 | 法定代表人 |
潘刚升
|
皇甫晋生
|
9 | 2011-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 潘刚升* 董事长; 2 王洪波 董事; 3 边海峰 董事; 4 刘冰 董事; 5 柯水深 董事; 6 程洪亮 董事; 7 李洪兵 董事; 8 栾永良 董事; 9 戴彬彬 董事; 10 岳洋 董事; 11 岳洋 经理; 12 谢辉 监事会主席; 13 王伟东 监事; 14 王宏 监事; 15 刘晓薇 监事; 16 郭强 监事;
|
1 皇甫晋生* 董事长; 2 陈军 董事; 3 郎利 董事; 4 郎利 经理; 5 谢辉 监事会主席; 6 王宏 监事; 7 郭强 监事; 8 刘晓薇 监事; 9 王伟东 监事;
|
10 | 2011-09-22 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |