序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凯煌(北京)安全科技有限公司 | 0.1% | 3万(元) |
2 | 湟河(北京)企业管理中心(有限合伙) | 99.9% | 2,997万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李炜
|
执行董事,经理 |
2 |
辛弘
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国中安消防安全工程有限公司上海分公司
|
沈涛 | 1994-06-27 |
2 |
中国中安消防安全工程有限公司华南分公司
|
李晓光 | 1994-12-23 |
3 |
中国中安消防安全工程有限公司吉林分公司
|
李俐 | 2010-08-05 |
4 |
中国中安消防安全工程有限公司四川分公司
|
王洪儒 | 2018-07-30 |
5 |
中国中安消防安全工程有限公司广东分公司
|
李炜 | 2013-02-25 |
6 |
中国中安消防安全工程有限公司昆明分公司
|
林小光 | 2011-05-12 |
7 |
中国中安消防安全工程有限公司河北分公司
|
陈正武 | 1998-08-31 |
8 |
中国中安消防安全工程有限公司海南分公司
|
王辉 | 2013-09-13 |
9 |
中国中安消防安全工程有限公司深圳分公司
|
张晓明 | 2013-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯道雷,李炜*,周洪林,周红英
|
李炜*,辛弘
|
2 | 2021-11-16 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2021-11-16 | 投资人 |
北京荣艺森源投资有限公司,企业法人
|
凯煌(北京)安全科技有限公司,企业法人,湟河(北京)企业管理中心(有限合伙),企业法人
|
4 | 2021-11-16 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2021-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李炜*,林青艺,林文筑,綦研可
|
冯道雷,李炜*,周洪林,周红英
|
6 | 2017-10-26 | 认缴的出资额 |
北京荣艺森源投资有限公司,企业法人
|
北京荣艺森源投资有限公司,企业法人
|
7 | 2017-03-06 | 经营范围 |
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务;消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务;消防安全评估(消防许可证有效期至2016年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务;消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务;消防安全评估(消防许可证有效期至2017年6月30日);消防安全评估(消防许可证有效期至2017年06月30日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
8 | 2017-03-06 | 经营范围 |
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务;消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务;消防安全评估(消防许可证有效期至2016年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务;消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务;消防安全评估(消防许可证有效期至2017年06月30日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
9 | 2015-07-02 | 经营范围 |
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务。消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
承包各类消防、安全工程(包括勘察、设计、施工、安装、调试、维修)和建筑装修;消防、安全器材及建筑五金的销售和售后服务;消防、安全工程和建筑装修的工程咨询、技术咨询和技术服务;消防安全评估(消防许可证有效期至2016年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
10 | 2015-07-02 | 注册资本 |
1500万
|
3000万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |