序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于海成 | 1.666667% | 500万(元) |
2 | 刘进贵 | 88.333333% | 26,500万(元) |
3 | 北京顺天鑫地置业有限公司 | 10% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何存国
|
监事 |
2 |
刘喜武
|
监事 |
3 |
刘进贵
|
总经理,董事长 |
4 |
张强
|
董事 |
5 |
张运凯
|
监事 |
6 |
胡延峰
|
监事会主席 |
7 |
韦国联
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京城建五市政工程有限公司前郭分公司
|
郭志刚 | 2011-01-18 |
2 |
北京城建五市政工程有限公司平谷分公司
|
徐万里 | 2010-05-27 |
3 |
北京城建五市政工程有限公司成都分公司
|
张立伟 | 2009-10-14 |
4 |
北京城建五市政工程有限公司海淀分公司
|
廉东升 | 2010-08-10 |
5 |
北京城建五市政工程有限公司第六分公司
|
伍仕清 | 2014-08-28 |
6 |
北京城建五市政工程集团有限公司河北雄安分公司
|
于伟刚 | 2022-04-27 |
7 |
北京城建五市政工程集团有限公司通州分公司
|
牛伟翔 | 2016-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 经营范围 |
施工总承包;专业承包;工程勘察设计;城市园林绿化;机械设备租赁;销售金属材料、建筑材料、机械设备、家用电器、工艺品、日用品、电子产品;物业管理;软件开****;技术推广、技术服务;道路运输服务;城市生活污水处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输、城市生活污水处理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
施工总承包、劳务分包、专业承包;工程勘察设计;城市园林绿化;环境保护工程的技术开****;建设工程项目管理;房地产开****;维修仪器仪表;租赁机械设备;销售金属材料、建筑材料、机械设备、汽车配件、五金交电、家用电器、工艺品、日用品、电子产品;物业管理;软件开****;技术推广、技术服务;热力供应(不含燃煤、燃油热力生产);技术检测;道路货物运输;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2019-08-20 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2017-11-16 | 经营范围 |
施工总承包;专业承包;机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
施工总承包;专业承包;工程勘察设计;城市园林绿化;机械设备租赁;销售金属材料、建筑材料、机械设备、家用电器、工艺品、日用品、电子产品;物业管理;软件开****;技术推广、技术服务;道路运输服务;城市生活污水处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输、城市生活污水处理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2017-05-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡延峰,李太祥,刘进贵*,刘喜武,王占清,张运凯
|
何存国,胡延峰,刘进贵*,刘喜武,韦国联,张强,张运凯
|
5 | 2017-04-11 | 注册资本 |
10000万
|
30000万
|
6 | 2016-05-10 | 登记管辖变更 |
北京市昌平区市场监督管理局
|
北京市市场监督管理局
|
7 | 2016-05-10 | 企业名称 |
北京城建五市政工程有限公司
|
北京城建五市政工程集团有限公司
|
8 | 2014-02-28 | 投资人 |
1 刘进贵* 6500 自然人股东; 2 北京顺天鑫地置业有限公司 3000 企业法人; 3 于海成 500 自然人股东;
|
[{"序号":"1","姓名/名称":"刘进贵*","投资人类型":"自然人股东"},{"序号":"2","姓名/名称":"于海成","投资人类型":"自然人股东"}]
|
9 | 2013-11-28 | 投资人 |
2 刘进贵* 3500 自然人股东;1 北京顺天鑫地置业有限公司 6000 企业法人; 3 于海成 500 自然人股东;
|
1 刘进贵* 6500 自然人股东; 2 北京顺天鑫地置业有限公司 3000 企业法人; 3 于海成 500 自然人股东;
|
10 | 2012-09-06 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
2 刘进贵* 3500 自然人股东;1 北京顺天鑫地置业有限公司 3500 企业法人; 3 于海成 500 自然人股东;
|
2 刘进贵* 3500 自然人股东;1 北京顺天鑫地置业有限公司 6000 企业法人; 3 于海成 500 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |