序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国民航工程咨询有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王提
|
监事 |
2 |
赵彦
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 住所 |
北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
|
北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层2796室
|
2 | 2020-02-26 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2020-02-26 | 注册资本 |
100万
|
100万
|
4 | 2020-02-26 | 投资人 |
石清花,自然人股东,中国民航工程咨询有限公司,企业法人,闵冬丽,自然人股东
|
石清花,自然人股东,中国民航工程咨询有限公司,企业法人,闵冬丽,自然人股东
|
5 | 2019-09-26 | 住所 |
北京市顺义区首都机场培训中心一层(首都机场内)
|
北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
|
6 | 2016-03-14 | 经营范围 |
工程项目的经济分析、投资估算、概算、预算及前期工作咨询服务;工程招投标代理。
|
工程项目的经济分析、投资估算、概算、预算及前期工作咨询服务;工程招投标代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2012-01-31 | 经营范围 |
工程项目的经济分析、投资估算、概算、预算及前期工作咨询服务。
|
工程项目的经济分析、投资估算、概算、预算及前期工作咨询服务;工程招投标代理。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |