序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京东方龙威国际体育文化****展有限公司 | 1.823566% | 369.2万(元) |
2 | 北京北体大体育培训中心有限公司 | 91.854725% | 18,598.5万(元) |
3 | 北京北控文化体育有限公司 | 6.321709% | 1,280万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉江
|
监事会主席 |
2 |
周欣欣
|
监事 |
3 |
孙哲东
|
经理,董事长 |
4 |
张海燕
|
监事 |
5 |
张湘祥
|
董事 |
6 |
张钦
|
董事 |
7 |
王良玉
|
董事 |
8 |
郭维维
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 注册资本 |
3692.31万
|
20247.69万
|
2 | 2020-08-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭维维,刘玉江,孙哲东*,王良玉,张海燕,张钦,张湘祥,周欣欣
|
郭维维,刘玉江,孙哲东*,王良玉,张海燕,张钦,张湘祥,周欣欣
|
3 | 2020-07-15 | 营业期限 |
-
|
-
|
4 | 2019-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴小锋,郭维维,李春利,刘玉江,孙哲东*,王良玉,张海燕,张钦,张湘祥,张颖芝,周欣欣
|
郭维维,刘玉江,孙哲东*,王良玉,张海燕,张钦,张湘祥,周欣欣
|
5 | 2019-04-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴小锋,郭维维,李春利,刘玉江,孙哲东*,王良玉,王伟,张海燕,张钦,张颖芝,周欣欣
|
戴小锋,郭维维,李春利,刘玉江,孙哲东*,王良玉,张海燕,张钦,张湘祥,张颖芝,周欣欣
|
6 | 2019-01-21 | 注册资本 |
1600万
|
3692.31万
|
7 | 2019-01-04 | 法定代表人 |
张颖芝
|
孙哲东
|
8 | 2019-01-04 | 企业名称 |
北京控股足球俱乐部有限公司
|
北京北体大足球俱乐部有限公司
|
9 | 2019-01-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴小锋,郭维维,李春利,李亚南,张钦,张颖芝*
|
戴小锋,郭维维,李春利,刘玉江,孙哲东*,王良玉,王伟,张海燕,张钦,张颖芝,周欣欣
|
10 | 2019-01-04 | 投资人 |
北京北控文化体育有限公司,法人股东,北京东方龙威国际体育文化****展有限公司,法人股东
|
北京北控文化体育有限公司,法人股东,北京北体大体育培训中心有限公司,企业法人,北京东方龙威国际体育文化****展有限公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |