序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘延平 | 16.67% | 50万(元) |
2 | 王志刚 | 66.67% | 200万(元) |
3 | 马双燕 | 16.67% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘延平
|
总经理 |
2 |
王志刚
|
执行董事 |
3 |
马双燕
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-27 | 经营范围 |
影视策划;影视技术开****、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;资料编辑;组织文化艺术交流活动;影视设备租赁;代理、****布广告。
|
影视策划;影视技术开****、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;资料编辑;组织文化艺术交流活动;影视设备租赁;代理、****布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
2 | 2006-02-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
北京中视全线文化传播有限公司
|
北京中视全线广告有限公司
|
3 | 2003-05-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10
|
50
|
4 | 2001-07-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市海淀区复兴路15号
|
北京市海淀区普惠南里5号楼3门3层7号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |