序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡芳 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡芳
|
执行董事,经理 |
2 |
陈云春
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-27 | 注册资本 |
50万
|
100万
|
2 | 2017-04-20 | 投资人 |
胡芳*,自然人股东,姜淑珍,自然人股东
|
胡芳*,自然人股东
|
3 | 2017-04-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡芳*,谢友勤
|
陈云春,胡芳*
|
4 | 2017-04-20 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2015-12-14 | 投资人 |
胡芳*,自然人股东
|
胡芳*,自然人股东,姜淑珍,自然人股东
|
6 | 2015-12-14 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2015-04-01 | 经营范围 |
产品设计;工程技术咨询;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
|
产品设计;工程技术咨询;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
8 | 2013-05-14 | 住所变更 |
北京市朝阳区朝阳路71号16层1621室
|
北京市朝阳区南湖西园224号楼2层203
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |