序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐献锋 | 66% | 6,600万(元) |
2 | 杨锋 | 14% | 1,400万(元) |
3 | 青岛蓝水湾影业有限公司 | 20% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓寒
|
监事 |
2 |
宋鸽
|
总经理,董事长 |
3 |
张珈宁
|
董事 |
4 |
徐献锋
|
董事 |
5 |
李相国
|
监事会主席 |
6 |
杨锋
|
副董事长 |
7 |
武洪武
|
董事 |
8 |
高瑞军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
高瑞军,韩刚,李相国,宋鸽*,孙晓寒,武洪武,徐献锋,杨锋
|
高瑞军,李相国,宋鸽*,孙晓寒,武洪武,徐献锋,杨锋,张珈宁
|
2 | 2020-04-10 | 住所 |
北京市朝阳区五里桥一街1号院18号楼3层301
|
北京市朝阳区五里桥一街1号院12号楼3层C-3型研****中心
|
3 | 2020-04-10 | 注册资本 |
5000万
|
10000万
|
4 | 2019-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋鸽*,杨锋
|
高瑞军,韩刚,李相国,宋鸽*,孙晓寒,武洪武,徐献锋,杨锋
|
5 | 2019-12-11 | 企业名称 |
最幕(北京)影视文化传媒有限公司
|
梦想国际影业(北京)股份有限公司
|
6 | 2019-11-19 | 法定代表人 |
徐献锋
|
宋鸽
|
7 | 2019-11-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐献锋*,杨锋
|
宋鸽*,杨锋
|
8 | 2019-11-04 | 投资人 |
徐献锋,自然人股东,杨锋,自然人股东
|
青岛蓝水湾影业有限公司,企业法人,徐献锋,自然人股东,杨锋,自然人股东
|
9 | 2019-07-24 | 投资人 |
李帅,自然人股东,徐献锋,自然人股东,杨锋,自然人股东
|
徐献锋,自然人股东,杨锋,自然人股东
|
10 | 2018-08-14 | 住所 |
北京市朝阳区五里桥一街1号院17号楼2层201
|
北京市朝阳区五里桥一街1号院18号楼3层301
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |