序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李功宝 | 20% | 20万(元) |
2 | 王桂芝 | 80% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李功宝
|
监事 |
2 |
王桂芝
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李功宝,王桂芝*,王强,张俊燕*
|
李功宝,王桂芝*
|
2 | 2021-04-15 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-03-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
李日丽,张俊燕*
|
王强,张俊燕*
|
4 | 2020-01-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李日丽,王淑荣*
|
李日丽,张俊燕*
|
5 | 2019-09-04 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-10-23 | 经营范围 |
仓储服务(不含危险化学品、粮油);销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备;信息咨询(不含中介服务);国内道路货运代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
仓储服务(不含危险化学品、粮油);销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品);信息咨询(不含中介服务);国内道路货运代理;道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |