序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李中福 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李中福
|
执行董事,经理 |
2 |
陈伟清
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 注册资本 |
166.09万
|
10万
|
2 | 2021-02-24 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-02-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
王磊,王源源*
|
陈伟清,李中福*
|
4 | 2021-02-24 | 法定代表人 |
王源源
|
李中福
|
5 | 2021-02-24 | 投资人 |
中信装饰装修工程有限公司,法人股东
|
李中福*,自然人股东
|
6 | 2020-05-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
李君,王源源*
|
王磊,王源源*
|
7 | 2018-12-10 | 投资人 |
北京国际大厦经营管理公司,
|
中信室内装修工程公司,法人股东
|
8 | 2018-12-10 | 法定代表人 |
陈晓村
|
王源源
|
9 | 2018-12-10 | 注册资本 |
100万
|
166.09万
|
10 | 2018-12-10 | 企业类型 |
集体所有制
|
有限责任公司(法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |