序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仙游宏源投资有限公司 | 10% | 360万(元) |
2 | 孙四海 | 10% | 360万(元) |
3 | 屠梦莲 | 16% | 576万(元) |
4 | 李****明 | 5% | 180万(元) |
5 | 李珺 | 24.5% | 882万(元) |
6 | 陈玙 | 10% | 360万(元) |
7 | 马军 | 24.5% | 882万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙文雅
|
监事 |
2 |
屈盛官
|
董事 |
3 |
方军雄
|
董事 |
4 |
李珺
|
董事 |
5 |
白利明
|
监事会主席 |
6 |
程娇
|
董事 |
7 |
赵蒙蒙
|
监事 |
8 |
马军
|
经理,董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京北方力源智能科技股份有限公司天津分公司
|
马军 | 2017-12-01 |
2 |
北京北方力源液压传动机械有限公司余姚分公司
|
翁德芳 | 2013-04-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-09 | 法定代表人 |
马军
|
马军
|
2 | 2017-08-09 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2017-08-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
李珺,马军*
|
白利明,程娇,方军雄,李珺,马军*,屈盛官,孙文雅,赵蒙蒙
|
4 | 2017-06-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2015-05-18 | 住所 |
北京市石景山区古城西街19号研****生产楼B座一层
|
北京市石景山区实兴大街30号院11号楼302.303
|
6 | 2013-11-07 | 经营范围 |
以下许可经营项目限分支机构经营:机械加工;风机、水泵、纯净设备、半导体分立器件制造;销售机械设备、电子产品、建筑材料、计算机、软硬件及外围设备、汽车配件、五金交电、化工产品(不含危险化学品);投资管理;投资咨询;企业管理;技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;承办展览展示活动;会议服务;投资管理;投资咨询;企业管理。
|
以下许可经营项目限分支机构经营:机械加工;风机、水泵、纯净设备、半导体分立器件制造;液压和气动机械及元件的制造;销售机械设备、电子产品、建筑材料、计算机、软硬件及外围设备、汽车配件、五金交电、化工产品(不含危险化学品);投资管理;投资咨询;企业管理;技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;承办展览展示活动;会议服务。
|
7 | 2013-04-26 | 住所 |
北京市顺义区李桥镇沿河村(滨沿路2号)
|
北京市石景山区古城西街19号研****生产楼B座一层
|
8 | 2013-04-26 | 经营范围 |
销售机械设备;投资管理;投资咨询;企业管理。
|
以下许可经营项目限分支机构经营:机械加工;风机、水泵、纯净设备、半导体分立器件制造;销售机械设备、电子产品、建筑材料、计算机、软硬件及外围设备、汽车配件、五金交电、化工产品(不含危险化学品);投资管理;投资咨询;企业管理;技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;承办展览展示活动;会议服务;投资管理;投资咨询;企业管理。
|
9 | 2013-04-26 | 投资人 |
1 李珺 500 自然人股东; 2 马军* 500 自然人股东;
|
2 李珺 500 自然人股东;1 马军* 500 自然人股东;
|
10 | 2013-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 马军* 执行董事; 2 马军* 经理; 3 崔玲 监事;
|
3 李珺 监事;1 马军* 执行董事; 2 马军* 经理;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |