序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 12.115467% | 428.7万(元) |
2 | 刘晶晶 | 2.260717% | 80万(元) |
3 | 北京苹果天使二期投资中心(有限合伙) | 3.108486% | 110万(元) |
4 | 北京鑫富恒通科技有限公司 | 11.303587% | 400万(元) |
5 | 南京赛富衡准创业投资基金(有限合伙) | 2.12766% | 75.3万(元) |
6 | 厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.382979% | 225.9万(元) |
7 | 喀什诚合基石创业投资有限公司 | 14.057451% | 497.5万(元) |
8 | 天津和意科技合伙企业(有限合伙) | 14.831229% | 524.8万(元) |
9 | 宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.255319% | 221.4万(元) |
10 | 杨从安 | 25.013914% | 885.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晶晶
|
董事 |
2 |
彭帅
|
监事 |
3 |
曹稼轩
|
董事 |
4 |
朱平
|
董事 |
5 |
杨从安
|
董事长,经理 |
6 |
薛飞
|
董事 |
7 |
陈昊
|
董事 |
8 |
黄延涛
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京数字联盟网络科技有限公司上海分公司
|
张莹 | 2016-11-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 住所 |
北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)16层B01
|
北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)05层B01室
|
2 | 2021-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄延涛,曹稼轩,陈昊,刘晶晶,彭帅,薛飞,杨从安*,杨清源
|
黄延涛,曹稼轩,陈昊,刘晶晶,彭帅,薛飞,杨从安*,朱平
|
3 | 2020-07-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄延涛,曹稼轩,陈昊,刘晶晶,彭帅,唐磊,薛飞,杨从安*
|
黄延涛,曹稼轩,陈昊,刘晶晶,彭帅,薛飞,杨从安*,杨清源
|
4 | 2020-05-19 | 注册资本 |
3162.242427万
|
3538.699859万
|
5 | 2020-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹稼轩,唐磊,薛珊,杨从安*,杨楠,张军若
|
黄延涛,曹稼轩,陈昊,刘晶晶,彭帅,唐磊,薛飞,杨从安*
|
6 | 2020-05-19 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2020-01-06 | 经营范围 |
技术开****;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;设计、制作、代理、****布广告;商标转让、商标代理;版权转让、版权代理;著作权代理服务;软件的登记代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;设计、制作、代理、****布广告;商标转让;版权转让、版权代理;著作权代理服务;软件的登记代理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
8 | 2019-12-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹稼轩,唐磊,薛珊,杨从安*,杨楠,张军若,张宇平
|
曹稼轩,唐磊,薛珊,杨从安*,杨楠,张军若
|
9 | 2019-12-02 | 投资人 |
北京苹果天使二期投资中心(有限合伙),法人股东,北京鑫富恒通科技有限公司,法人股东,喀什诚合基石创业投资有限公司,企业法人,刘晶晶,自然人股东,宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,天津和意科技合伙企业(有限合伙),法人股东,杨从安*,自然人股东,章高男,自然人股东,张宇平,自然人股东,中关村科技园区海淀园创业服务中心,事业法人
|
北京苹果天使二期投资中心(有限合伙),法人股东,北京鑫富恒通科技有限公司,法人股东,喀什诚合基石创业投资有限公司,企业法人,刘晶晶,自然人股东,宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,天津和意科技合伙企业(有限合伙),法人股东,杨从安*,自然人股东,章高男,自然人股东,中关村科技园区海淀园创业服务中心,事业法人
|
10 | 2018-06-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐磊,薛珊,杨从安*,杨楠,张军若,张宇平
|
曹稼轩,唐磊,薛珊,杨从安*,杨楠,张军若,张宇平
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |