序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中纺资产管理有限公司 | 10% | 10万(元) |
2 | 北京兴达恒信经贸公司 | 42% | 42万(元) |
3 | 北京慧航品牌策划咨询有限公司 | 48% | 48万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐迎新
|
董事长 |
2 |
朱晓红
|
董事 |
3 |
杨兆华
|
副董事长,经理 |
4 |
赵向东
|
董事 |
5 |
黄尺木
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 住所 |
北京市东城区东长安街12号305
|
北京市东城区永定门内东街中里9-17号2号楼2层2826房间
|
2 | 2018-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄尺木,李杰,王涛,徐迎新,杨兆华*
|
黄尺木,徐迎新,杨兆华*,赵向东,朱晓红
|
3 | 2016-03-28 | 住所 |
北京市东城区西打磨厂街155号迤西1幢-339
|
北京市东城区东长安街12号305
|
4 | 2015-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈伟康,徐迎新,杨兆华*,张延恺
|
黄尺木,李杰,王涛,徐迎新,杨兆华*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |