序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.456875% | 2.2万(元) |
2 | 厦门梅花盛世股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.250001% | 14.1万(元) |
3 | 嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.827523% | 7.4万(元) |
4 | 嘉兴鹏信四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.26625% | 3.5万(元) |
5 | 宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.359377% | 9.7万(元) |
6 | 杨高岭 | 55.725467% | 85万(元) |
7 | 珠海横琴涌钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.499973% | 17.5万(元) |
8 | 蝉鸣科技(西安)有限公司 | 8.614534% | 13.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞昊晟
|
董事 |
2 |
杨高岭
|
经理,董事长 |
3 |
林汉升
|
董事 |
4 |
汪凌
|
董事 |
5 |
陈倩
|
监事 |
6 |
黄帅
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京班小二科技有限公司中山分公司
|
杨高岭 | 2019-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄帅,汪凌,王凯峰,杨高岭*,张威,张献争
|
陈倩,黄帅,林汉升,汪凌,杨高岭*,俞昊晟
|
2 | 2021-02-07 | 投资人 |
蝉鸣科技(西安)有限公司,企业法人,嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,嘉兴鹏信四期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,厦门梅花盛世股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,杨高岭*,自然人股东
|
蝉鸣科技(西安)有限公司,企业法人,嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,嘉兴鹏信四期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,厦门梅花盛世股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,杨高岭*,自然人股东,珠海横琴涌钰创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东
|
3 | 2021-02-07 | 注册资本 |
141.09348万
|
152.533492万
|
4 | 2020-11-24 | 经营范围 |
从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;产品设计;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);市场调查;销售电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、文化用品、玩具、体育用品、工艺品、日用品、妆品、卫生用品、家用电器、家具。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;产品设计;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);市场调查;销售电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、文化用品、玩具、体育用品、工艺品、日用品、妆品、卫生用品、家用电器、家具;从事互联网文化活动;出版物零售;互联网信息服务;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、从事互联网文化活动、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-05-28 | 投资人 |
边陇刚,自然人股东,嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,嘉兴鹏信四期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,杨高岭*,自然人股东
|
蝉鸣科技(西安)有限公司,企业法人,嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,嘉兴鹏信四期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区凌芸志股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,厦门梅花盛世股权投资合伙企业(有限合伙),法人股东,杨高岭*,自然人股东
|
6 | 2020-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
边陇刚,陈倩,林汉升,王凯峰,杨高岭*,张献争
|
黄帅,汪凌,王凯峰,杨高岭*,张威,张献争
|
7 | 2020-05-28 | 注册资本 |
123.45679万
|
141.09348万
|
8 | 2019-11-11 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;产品设计;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);市场调查;互联网信息服务;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;产品设计;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);市场调查;销售电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、文化用品、玩具、体育用品、工艺品、日用品、妆品、卫生用品、家用电器、家具;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
9 | 2019-10-15 | 住所 |
北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02C室-477号
|
北京市海淀区广源闸5-1号0层-02-494号
|
10 | 2019-10-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
林汉升,王凯峰,杨高岭*,张献争
|
边陇刚,陈倩,林汉升,王凯峰,杨高岭*,张献争
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |