序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Ascendent Merit(MK) Limited(上达久谦(香港)有限公司)) | 9.999999% | 111.1万(元) |
2 | 丁文涛 | 9% | 100万(元) |
3 | 北京谦长久远资产管理中心(有限合伙) | 63.000001% | 700万(元) |
4 | 王立俊 | 18% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁文涛
|
董事 |
2 |
孟亮
|
董事 |
3 |
尹嘉路
|
总经理,董事长 |
4 |
张思思
|
监事 |
5 |
张毓婷
|
董事 |
6 |
王立俊
|
董事 |
7 |
罗滨
|
董事 |
8 |
龚方
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 企业类型 |
有限责任公司(中外合作)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
2 | 2020-04-03 | 住所 |
北京市房山区燕山岗东路17号三层6168
|
北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼55层08室
|
3 | 2018-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹嘉路* 董事长 2 孟亮 董事 3 张毓婷 董事 4 曾依一 董事 5 王立俊 董事 6 罗滨 董事 7 丁文涛 董事 8 尹嘉路* 经理 9 张思思 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹嘉路* 董事长 2 罗滨 董事 3 张毓婷 董事 4 丁文涛 董事 5 王立俊 董事 6 孟亮 董事 7 龚方 董事 8 尹嘉路* 总经理 9 张思思 监事
|
4 | 2018-11-22 | 住所 |
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO24号楼(北办公楼)16层(A-1906)
|
北京市房山区燕山岗东路17号三层6168
|
5 | 2018-11-22 | 经营范围 |
计算机软硬件技术、网络技术的开****、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);设计、制作、代理、****布广告;经济信息咨询(不含中介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
计算机软硬件技术、网络技术的开****、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);设计、制作、代理、****布广告;经济信息咨询(投资咨询除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
6 | 2018-05-28 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇龙域北街3号院1号楼11层1109
|
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO24号楼(北办公楼)16层(A-1906)
|
7 | 2016-06-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 王素英* 执行董事 2 尹嘉路* 经理 3 张欣楠 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹嘉路* 董事长 2 孟亮 董事 3 张毓婷 董事 4 曾依一 董事 5 王立俊 董事 6 罗滨 董事 7 丁文涛 董事 8 尹嘉路* 经理 9 张思思 监事
|
8 | 2016-06-16 | 投资人 |
1 北京谦长久远资产管理中心(有限合伙) 法人股东 2 王立俊 自然人股东 3 丁文涛 自然人股东
|
1 北京谦长久远资产管理中心(有限合伙) 法人股东 2 王立俊 自然人股东 3 Ascendent Merit(MK) Limited(上达久谦(香港)有限公司)) 外国(地区)企业 4 丁文涛 自然人股东
|
9 | 2016-06-16 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(中外合作)
|
10 | 2016-06-16 | 法定代表人 |
王素英
|
尹嘉路
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |