序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晖 | 20% | 1,000万(元) |
2 | 柴俊英 | 80% | 4,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晖
|
监事 |
2 |
柴俊英
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 住所 |
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园5号楼5202室
|
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园6号楼6302室
|
2 | 2017-12-11 | 住所 |
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园4号楼4321室
|
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园5号楼5202室
|
3 | 2017-12-11 | 法定代表人 |
刘晖
|
柴俊英
|
4 | 2017-12-11 | 投资人 |
刘晖,自然人股东
|
柴俊英*,自然人股东,刘晖,自然人股东
|
5 | 2017-12-11 | 注册资本 |
800万
|
5000万
|
6 | 2017-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴俊英*,刘晖*
|
柴俊英*,刘晖
|
7 | 2017-12-11 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-01-10 | 注册资本 |
100万
|
800万
|
9 | 2015-04-22 | 法定代表人 |
周晓欢
|
刘晖
|
10 | 2015-04-22 | 投资人 |
黎琦,自然人股东,刘晖,自然人股东,万巧妮,自然人股东,王大璞,自然人股东
|
刘晖,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |