序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙桐 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘志勇
|
监事 |
2 |
孙桐
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙桐*,张弛
|
刘志勇,孙桐*
|
2 | 2020-08-26 | 住所 |
北京市大兴区华佗路9号院3号楼10层1029
|
北京市大兴区新源大街27号院2号楼3层310
|
3 | 2020-05-25 | 住所 |
北京市大兴区黄村镇双高路181号1层181
|
北京市大兴区华佗路9号院3号楼10层1029
|
4 | 2020-04-16 | 住所 |
北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-73
|
北京市大兴区黄村镇双高路181号1层181
|
5 | 2020-04-16 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、医疗器械;机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ类);机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
6 | 2019-03-26 | 住所 |
北京市丰台区卢沟桥南里7号1幢一层125室
|
北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-73
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |