序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张云明 | 50% | 250万(元) |
2 | 陈方利 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张云明
|
经理,执行董事 |
2 |
陈方利
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
前沿创客(北京)教育科技有限公司大兴分公司
|
张云明 | 2017-12-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 经营范围 |
技术推广服务;承办展览展示活动;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);自然科学研究;工程和技术研究;农业科学研究;医学研究(不含诊疗活动);教育咨询;软件开****;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术推广;技术服务;承办展览展示活动;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);自然科学研究;工程和技术研究;农业科学研究;医学研究(不含诊疗活动);教育咨询;软件开****;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2019-07-03 | 住所 |
北京市大兴区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场2F-A-19
|
北京市丰台区东高地万源西里甲42栋四层F4-01
|
3 | 2019-05-20 | 投资人 |
张云明*,自然人股东,郑剑红,自然人股东
|
陈方利,自然人股东,张云明*,自然人股东
|
4 | 2019-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
张云明*,郑剑红
|
陈方利,张云明*
|
5 | 2018-10-26 | 住所 |
北京市朝阳区黄寺大街15号二层280室
|
北京市大兴区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场2F-A-19
|
6 | 2018-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张朝阳*,张云明*,郑剑红
|
张云明*,郑剑红
|
7 | 2018-08-10 | 投资人 |
张朝阳,自然人股东,张云明*,自然人股东,郑剑红,自然人股东
|
张云明*,自然人股东,郑剑红,自然人股东
|
8 | 2018-08-10 | 法定代表人 |
张朝阳
|
张云明
|
9 | 2018-02-08 | 经营范围 |
技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术推广服务;承办展览展示活动;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);自然科学研究;工程和技术研究;农业科学研究;医学研究(不含诊疗活动);教育咨询;软件开****;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
10 | 2017-10-11 | 企业名称 |
北京中航创客教育科技有限公司
|
前沿创客(北京)教育科技有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |