序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵洪吉 | 2.67% | 801万(元) |
2 | 闫小龙 | 97.33% | 29,199万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周晓华
|
监事 |
2 |
赵洪吉
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 投资人 |
李松,自然人股东,赵洪吉*,自然人股东
|
赵洪吉*,自然人股东,闫小龙,自然人股东
|
2 | 2018-09-30 | 法定代表人 |
常丹丹
|
赵洪吉
|
3 | 2018-09-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
常丹丹*,周晓华
|
赵洪吉*,周晓华
|
4 | 2018-09-30 | 投资人 |
常丹丹,自然人股东,李松,自然人股东
|
李松,自然人股东,赵洪吉*,自然人股东
|
5 | 2017-10-25 | 投资人 |
常丹丹,自然人股东,李松,自然人股东,王广萌,自然人股东
|
常丹丹,自然人股东,李松,自然人股东
|
6 | 2017-08-24 | 投资人 |
常丹丹,自然人股东,王广萌,自然人股东
|
常丹丹,自然人股东,李松,自然人股东,王广萌,自然人股东
|
7 | 2017-08-24 | 注册资本 |
2000万
|
30000万
|
8 | 2017-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
李洁*,周晓华
|
常丹丹*,周晓华
|
9 | 2017-03-01 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2017-03-01 | 投资人 |
李洁,自然人股东
|
常丹丹,自然人股东,王广萌,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |