序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈梁均 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈梁均
|
执行董事,经理 |
2 |
马淑青
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区景园北街2号院66号楼2层208
|
北京市北京经济技术开****区荣华南路10号院3号楼6层707-6室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
|
2 | 2019-03-19 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区景园北街2号48号楼2层02-022
|
北京市北京经济技术开****区景园北街2号院66号楼2层208
|
3 | 2018-12-19 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华中路8号院9号楼19层2205-1
|
北京市北京经济技术开****区景园北街2号48号楼2层02-022
|
4 | 2016-08-24 | 住所变更 |
北京市北京经济技术开****区文化园西路6号院3号楼1层115
|
北京市北京经济技术开****区荣华中路8号院9号楼19层2205-1
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |