序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘佳庚 | 8% | 800万(元) |
2 | 甘佳良 | 8% | 800万(元) |
3 | 甘佳辉 | 2% | 200万(元) |
4 | 甘连斌 | 31% | 3,100万(元) |
5 | 甘连舫 | 51% | 5,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴志成
|
董事 |
2 |
李颖
|
监事 |
3 |
甘佳庚
|
董事 |
4 |
甘连斌
|
副董事长 |
5 |
甘连舫
|
董事长,经理 |
6 |
范荣健
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 住所 |
北京市大兴区黄村镇新华西路西侧
|
北京市大兴区隆华大街55号院7号楼一层1058号
|
2 | 2021-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
范荣健,甘佳庚,甘连斌,甘连舫*,王世渝,向宏,张跃
|
范荣健,甘佳庚,甘连斌,甘连舫*,李颖,吴志成
|
3 | 2016-12-20 | 营业期限 |
-
|
-
|
4 | 2014-02-28 | 投资人 |
-
|
1 甘连舫* 自然人股东 2 甘连斌 自然人股东 3 甘佳庚 自然人股东 4 甘佳良 自然人股东 5 甘佳辉 自然人股东
|
5 | 2009-03-19 | 认缴的出资方式 |
2 甘连斌 3100 自然人股东; 3 甘佳庚 800 自然人股东;1 甘连舫* 5000 自然人股东; 4 甘佳良 800 自然人股东; 5 甘佳辉 200 自然人股东;
|
2 甘连斌 3100 自然人股东; 4 甘佳庚 800 自然人股东;1 甘连舫* 5100 自然人股东; 3 甘佳良 800 自然人股东; 5 甘佳辉 200 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |