序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国中车集团有限公司 | 100% | 1,135.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志文
|
执行董事,经理 |
2 |
齐艳玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 注册资本 |
980.91万
|
1135.91万
|
2 | 2020-12-04 | 经营范围 |
销售铁路机车车辆配件;专业承包;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售铁路机车车辆配件;专业承包;施工总承包;房地产开****;销售自行开****的商品房;出租商业用房;物业管理;建筑物清洁服务;家庭劳务服务;技术服务、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
3 | 2019-06-28 | 注册资本 |
427.45万
|
980.91万
|
4 | 2019-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚*,齐艳玲
|
黄志文*,齐艳玲
|
5 | 2019-01-29 | 法定代表人 |
靳勇刚
|
黄志文
|
6 | 2018-05-14 | 股东改变姓名或名称 |
中国中车集团公司,法人股东
|
中国中车集团有限公司,法人股东
|
7 | 2018-01-22 | 注册资本 |
10万
|
427.45万
|
8 | 2016-10-14 | 经营范围 |
销售铁路机车车辆配件。
|
销售铁路机车车辆配件;专业承包;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
9 | 2016-10-14 | 投资人 |
中国南车集团公司,法人股东
|
中国中车集团公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |