序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州市晋源园林工程有限公司 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯耀春
|
经理,执行董事 |
2 |
罗庆
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴紫枫* 执行董事 2 吴紫枫* 经理 3 罗庆 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 冯耀春* 执行董事 2 冯耀春* 经理 3 罗庆 监事
|
2 | 2016-12-16 | 法定代表人 |
吴紫枫
|
冯耀春
|
3 | 2014-05-28 | 法定代表人 |
罗庆
|
吴紫枫
|
4 | 2014-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 罗庆* 执行董事 2 罗庆* 经理 3 吴紫枫 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴紫枫* 执行董事 2 吴紫枫* 经理 3 罗庆 监事
|
5 | 2014-04-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘鹏鹏* 执行董事 2 刘鹏鹏* 经理 3 吴紫枫 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 罗庆* 执行董事 2 罗庆* 经理 3 吴紫枫 监事
|
6 | 2014-04-21 | 法定代表人 |
刘鹏鹏
|
罗庆
|
7 | 2011-08-10 | 法定代表人 |
欧坚
|
刘鹏鹏
|
8 | 2011-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 欧坚* 执行董事 2 欧坚* 经理 3 吴紫枫 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘鹏鹏* 执行董事 2 刘鹏鹏* 经理 3 吴紫枫 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |