序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴金全 | 10% | 300万(元) |
2 | 屈一新 | 35% | 1,050万(元) |
3 | 杨旭东 | 55% | 1,650万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨曦东
|
执行董事,经理 |
2 |
武海洋
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
武海洋,杨旭东*
|
武海洋,杨曦东*
|
2 | 2021-04-12 | 法定代表人 |
杨旭东
|
杨曦东
|
3 | 2019-01-03 | 投资人 |
屈一新,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
屈一新,自然人股东,吴金全,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
4 | 2018-06-27 | 投资人 |
屈超,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
屈一新,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
5 | 2017-08-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
潘军,杨旭东*
|
武海洋,杨旭东*
|
6 | 2017-03-31 | 投资人 |
解红,自然人股东,屈超,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
屈超,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
7 | 2016-08-18 | 投资人 |
解红,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
解红,自然人股东,屈超,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
8 | 2015-09-30 | 投资人 |
杨旭东,自然人股东
|
解红,自然人股东,杨旭东,自然人股东
|
9 | 2015-09-30 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2015-06-01 | 法定代表人 |
刘保国
|
杨旭东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |