序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国际标准电子公司 INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORP. | 100% | 3,000万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
**
|
总经理,董事长 |
2 |
俞蓓
|
监事 |
3 |
玛丽贝斯·古斯塔夫森
|
董事 |
4 |
约翰·卡佩拉
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
埃梯梯(中国)投资有限公司上海分公司
|
俞蓓 | 2003-06-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-26 | 法定代表人 |
俞蓓
|
**
|
2 | 2020-10-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
***,玛丽贝斯·古斯塔夫森,俞蓓*,约翰·卡佩拉
|
***,玛丽贝斯·古斯塔夫森,俞蓓,约翰·卡佩拉
|
3 | 2019-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
玛丽贝斯·古斯塔夫森,斯蒂芬·朱利亚诺,吴东,俞蓓*
|
***,玛丽贝斯·古斯塔夫森,俞蓓*,约翰·卡佩拉
|
4 | 2018-11-29 | 住所 |
北京市东城区王府井大街138号新东安写字楼2座7层773号写字间
|
北京市东城区王府井大街138号新东安办公楼2座7层791号写字间
|
5 | 2018-01-24 | 住所 |
北京市东城区广渠家园5楼首东国际大厦8层03单元
|
北京市东城区王府井大街138号新东安写字楼2座7层773号写字间
|
6 | 2017-03-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
玛丽贝斯·古斯塔夫森,斯蒂芬·朱利亚诺,吴东,俞蓓*
|
玛丽贝斯·古斯塔夫森,斯蒂芬·朱利亚诺,吴东,俞蓓*
|
7 | 2017-02-20 | 法定代表人 |
罗庆红
|
俞蓓
|
8 | 2017-02-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
Suzy Mi-Kyung Lee,罗庆红*,斯蒂芬·朱利亚诺,俞蓓
|
玛丽贝斯·古斯塔夫森,斯蒂芬·朱利亚诺,吴东,俞蓓*
|
9 | 2015-03-13 | 投资人(股权)变更 |
-
|
国际标准电子公司INTERNATIONALSTANDARDELECTRICCORP.,外国(地区)企业;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |