序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周求红 | 10.5% | 21万(元) |
2 | 周清 | 25% | 50万(元) |
3 | 戴隆洪 | 4.5% | 9万(元) |
4 | 朱行强 | 60% | 120万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱行强
|
执行董事 |
2 |
熊和光
|
经理 |
3 |
王敏
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京天使食府餐饮管理有限责任公司五棵松店
|
周求红 | 2011-04-18 |
2 |
北京天使食府餐饮管理有限责任公司苏州街店
|
朱行强 | 2008-01-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄云,熊和光,朱行强*
|
王敏,熊和光,朱行强*
|
2 | 2021-04-01 | 住所 |
北京市海淀区丰德东路9号院2号楼五层5024
|
北京市海淀区学院南路15号院7号楼4层501-46号
|
3 | 2021-01-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
熊和光,杨芳,朱行强*
|
黄云,熊和光,朱行强*
|
4 | 2019-11-28 | 经营范围 |
餐饮管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮管理;企业管理;企业管理咨询;汽车租赁(不含九座以上客车)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2019-02-27 | 营业期限 |
2019-04-19
|
-
|
6 | 2018-09-10 | 投资人 |
戴隆洪,自然人股东,欧阳国期,自然人股东,周求红,自然人股东,朱行强*,自然人股东
|
戴隆洪,自然人股东,周清,自然人股东,周求红,自然人股东,朱行强*,自然人股东
|
7 | 2018-05-21 | 住所 |
北京市海淀区香山路88号二层B056号
|
北京市海淀区丰德东路9号院2号楼五层5024
|
8 | 2017-08-18 | 企业名称 |
北京天使食府餐饮有限责任公司
|
北京天使食府餐饮管理有限责任公司
|
9 | 2017-08-18 | 经营范围 |
中餐服务;零售酒、饮料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
餐饮管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
10 | 2017-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
熊和光,杨芳,周求红*
|
熊和光,杨芳,朱行强*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |