序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市长河运通投资有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙佰德
|
董事 |
2 |
孙荣兴
|
董事长 |
3 |
赵欣
|
监事 |
4 |
郑华月
|
经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-04 | 住所 |
北京市海淀区福缘门1号北京达园宾馆聚缘阁(1503-1506)
|
北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2443号
|
2 | 2018-11-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙荣兴,田竫,赵欣,郑华月*
|
孙佰德,孙荣兴,赵欣,郑华月*
|
3 | 2015-07-17 | 投资人 |
北京中稷运通投资有限公司,企业法人,深圳市长河运通投资有限公司,企业法人
|
北京中稷运通投资有限公司,企业法人,深圳市长河运通投资有限公司,企业法人
|
4 | 2015-06-11 | 经营范围 |
销售定型包装食品、饮料、酒;能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售办公用品。
|
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售办公用品;销售食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
5 | 2011-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 孙荣兴 董事;1 董力民 董事长; 3 马克宁 董事; 4 向东方* 董事; 5 王红 董事; 6 向东方* 总经理; 7 田竫 监事;
|
1 孙荣兴 董事长; 2 向东方* 董事; 3 田竫 董事; 4 向东方* 总经理; 5 孙华 监事;
|
6 | 2011-01-30 | 法定代表人 |
周京生
|
向东方
|
7 | 2011-01-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 孙荣兴 董事长; 2 周京生* 副董事长; 3 向东方 董事; 4 王红 董事; 5 应建芬 董事; 6 周京生* 总经理; 7 倪婕 监事;
|
2 孙荣兴 董事;1 董力民 董事长; 3 马克宁 董事; 4 向东方* 董事; 5 王红 董事; 6 向东方* 总经理; 7 田竫 监事;
|
8 | 2011-01-30 | 经营范围 |
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售定型包装食品、饮料、酒、办公用品。
|
销售定型包装食品、饮料、酒;能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售办公用品。
|
9 | 2009-04-28 | 经营范围 |
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售定型包装食品、饮料、酒。
|
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售定型包装食品、饮料、酒、办公用品。
|
10 | 2009-01-22 | 一般经营项目变更 |
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理。
|
能源交通、网络通信、房地产开****、教育培训、科技、农业、机械设备、旅游酒店的投资与管理;资产经营管理;销售定型包装食品、饮料、酒。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |