序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中荣正信投资咨询有限公司 | 50% | 400万(元) |
2 | 吴钧 | 6.25% | 50万(元) |
3 | 张洪权 | 43.75% | 350万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴钧
|
监事 |
2 |
张洪权
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-12 | 经营范围 |
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品);零售烟草;销售食品;住宿;健身服务;机动车停车管理服务;会议服务;酒店管理;餐饮管理;技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让、技术培训;项目策划;组织文化艺术交流活动;承办展览展示服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮服务;零售烟草;销售食品;住宿;清洁服务;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、水产品、未经加工的坚果、干果;健身服务;机动车停车管理服务;会议服务;酒店管理;餐饮管理;技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让、技术培训;项目策划;组织文化艺术交流活动;承办展览展示服务:物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2017-05-31 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2017-05-31 | 经营范围 |
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品);零售烟草;销售食品;住宿;健身服务;机动车停车管理服务;会议服务;酒店管理;餐饮管理;技术开****、技术推广、技术咨询、技术转让、技术培训;项目策划;组织文化艺术交流活动;承办展览展示服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2016-08-30 | 注册资本 |
30万
|
800万
|
5 | 2016-06-30 | 法定代表人 |
武勇
|
张洪权
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |