序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国国新控股有限责任公司 | 100% | 4,000,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐玉立
|
执行董事 |
2 |
李铁南
|
总经理 |
3 |
赵宁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 注册资本 |
1000000万
|
4000000万
|
2 | 2020-07-09 | 法定代表人 |
王豹
|
唐玉立
|
3 | 2020-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
王豹*,赵宁
|
李铁南,唐玉立*,赵宁
|
4 | 2019-11-12 | 企业类型 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2019-11-12 | 投资人 |
中国国新控股有限责任公司,法人股东,中国华星集团有限公司,企业法人
|
中国国新控股有限责任公司,法人股东
|
6 | 2019-05-15 | 住所 |
北京市海淀区中关村南大街甲12号
|
北京市西城区车公庄大街4号2幢2层2MG室
|
7 | 2018-05-28 | 法定代表人 |
姚晨光
|
王豹
|
8 | 2018-05-28 | 营业期限 |
-
|
-
|
9 | 2018-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚永刚,李亚斌,王衍军,姚晨光*
|
王豹*,赵宁
|
10 | 2018-05-28 | 注册资本 |
10000万
|
1000000万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |