序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CW APUS Limited | 7.625% | 2,745万(元) |
2 | QM23 Limited | 1.9063% | 686.3万(元) |
3 | Redpoint Associates V, L.L.C. | 0.2787% | 100.3万(元) |
4 | Redpoint Ventures V, L.P. | 10.8713% | 3,913.7万(元) |
5 | SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III, LLLP | 4.8419% | 1,743.1万(元) |
6 | True Vantage Limited | 11.15% | 4,014万(元) |
7 | 北京中圣博扬投资管理中心(有限合伙) | 0.8333% | 300.0万(元) |
8 | 宁波梅山保税港区世领投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.7237% | 620.5万(元) |
9 | 宁波梅山保税港区久协投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.663% | 238.7万(元) |
10 | 宁波梅山保税港区崇胜投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.08% | 1,828.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于丁一
|
董事 |
2 |
吴峰
|
董事 |
3 |
张旭
|
监事会主席 |
4 |
徐经长
|
董事 |
5 |
李涛
|
经理,董事长 |
6 |
杨晨辉
|
董事 |
7 |
潘琳娜
|
董事 |
8 |
罗娟
|
董事 |
9 |
罗玉梅
|
监事 |
10 |
蒋劭清
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
麒麟合盛网络技术股份有限公司北京分公司
|
潘琳娜 | 2018-05-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 注册资本 |
36000万人民币元
|
35466.84万人民币元
|
2 | 2021-01-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈洁,迟雅坤,邓锋,蒋劭清,李涛*,罗娟,罗玉梅,潘琳娜,徐经长,许亮,杨晨辉,于丁一,袁文达,张旭
|
迟雅坤,黄振中,蒋劭清,李涛*,罗娟,罗玉梅,潘琳娜,吴峰,徐经长,许亮,杨晨辉,于丁一,袁文达,张旭
|
3 | 2020-10-09 | 经营范围 |
计算机软硬件及网络技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广,计算机系统集成,贸易信息咨询,企业形象策划,投资咨询,批****计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
计算机软硬件及网络技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统集成;贸易信息咨询;企业形象策划;投资咨询;批****计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品;经营电信业务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2018-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨晨辉,董事;袁文达,董事;罗娟,董事;潘琳娜,董事;李涛*,董事长;李涛*,经理;蒋劭清,董事;徐经长,董事;迟雅坤,监事;孙大利,董事;邓锋,董事;陈洁,董事;王京伟,董事;丁祎,监事会主席;张轩哲,监事;
|
杨晨辉,董事;许亮,董事;袁文达,董事;罗娟,董事;潘琳娜,董事;李涛*,董事长;李涛*,经理;蒋劭清,董事;徐经长,董事;迟雅坤,监事;孙大利,董事;陈洁,董事;邓锋,董事;丁祎,监事会主席;张轩哲,监事;
|
5 | 2017-12-06 | 营业期限 |
-
|
-
|
6 | 2017-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓锋,丁祎,蒋劭清,李涛*,罗娟,潘琳娜,袁文达,张旭
|
邓锋,丁祎,蒋劭清,李涛*,罗娟,潘琳娜,于丁一,袁文达
|
7 | 2017-07-28 | 投资人 |
CW APUS Limited,外商投资企业,QM23 Limited,外商投资企业,Redpoint Associates V, L.L.C.,外国(地区)企业,Redpoint Ventures V, L.P.,外国(地区)企业,SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III, LLLP,外国(地区)企业,True Vantage Limited,外商投资企业,宁波梅山保税港区承宇投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区崇胜投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区久协投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区世领投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区昱欣投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,曲水万泽科技有限公司,法人股东,盛合天燕(香港)有限公司 (Shenghe Tianyan (Hong Kong) Limited),外国(地区)企业
|
CW APUS Limited,外商投资企业,QM23 Limited,外商投资企业,Redpoint Associates V, L.L.C.,外国(地区)企业,Redpoint Ventures V, L.P.,外国(地区)企业,SIG CHINA INVESTMENTS MASTER FUND III, LLLP,外国(地区)企业,True Vantage Limited,外商投资企业,宁波梅山保税港区承宇投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区崇胜投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区久协投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区世领投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,宁波梅山保税港区昱欣投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东,曲水万泽科技有限公司,法人股东,深圳睿秋实投资管理中心(有限合伙),法人股东,盛合天燕(香港)有限公司 (Shenghe Tianyan (Hong Kong) Limited),外国(地区)企业
|
8 | 2017-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓锋,丁祎,李涛*,罗娟,潘琳娜,沙烨,张旭
|
邓锋,丁祎,蒋劭清,李涛*,罗娟,潘琳娜,袁文达,张旭
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |