序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙红雷 | 100% | 50,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙红雷
|
执行董事,经理 |
2 |
池风哲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 住所 |
北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106-15
|
北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼7层707A
|
2 | 2019-05-13 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-05-13 | 投资人 |
深圳前海禾嘉投资管理有限公司,企业法人,孙红雷*,自然人股东
|
孙红雷*,自然人股东
|
4 | 2018-07-13 | 法定代表人 |
蔺洪丹
|
孙红雷
|
5 | 2018-07-13 | 投资人 |
深圳前海禾嘉投资管理有限公司,企业法人,蔺洪丹,自然人股东
|
深圳前海禾嘉投资管理有限公司,企业法人,孙红雷*,自然人股东
|
6 | 2018-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
池风哲,蔺洪丹*
|
池风哲,孙红雷*
|
7 | 2018-05-10 | 住所 |
北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼4层C478室
|
北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106-15
|
8 | 2017-02-24 | 投资人 |
深圳前海禾嘉投资管理有限公司,企业法人,王俊,自然人股东
|
深圳前海禾嘉投资管理有限公司,企业法人,蔺洪丹,自然人股东
|
9 | 2017-02-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
池风哲,王俊*
|
池风哲,蔺洪丹*
|
10 | 2017-02-24 | 法定代表人 |
王俊
|
蔺洪丹
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |