序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张军 | 20.17% | 13.1万(元) |
2 | 蔡睿 | 79.83% | 51.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王振宇
|
监事 |
2 |
蔡睿
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-13 | 住所 |
北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区1746号)
|
北京市丰台区南顶路6号3号楼四层416室
|
2 | 2015-06-04 | 投资人 |
蔡睿*,自然人股东,冯瑶,自然人股东,张军,自然人股东
|
蔡睿*,自然人股东,张军,自然人股东
|
3 | 2014-07-31 | 住所 |
北京市丰台区西马场南里一区15号楼2-1304室
|
北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区1746号)
|
4 | 2010-10-22 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
2 蔡睿* 6 自然人股东;1 王振宇 12 自然人股东; 3 张军 2 自然人股东;
|
2 蔡睿* 17.66 自然人股东;1 王振宇 34.23 自然人股东; 3 张军 6.61 自然人股东; 4 冯瑶 6.5 自然人股东;
|
5 | 2010-10-22 | 注册资本 |
20万元
|
65万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |