序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京万国投资管理有限责任公司 | 100% | 30,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁萌
|
执行董事,经理 |
2 |
褚付云
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-24 | 投资人 |
阳光宏力(北京)能源投资有限公司,法人股东
|
北京万国投资管理有限责任公司,企业法人
|
2 | 2020-06-23 | 投资人 |
北京远旭股权投资基金管理有限公司,法人股东,阳光宏力(北京)能源投资有限公司,法人股东
|
阳光宏力(北京)能源投资有限公司,法人股东
|
3 | 2020-06-23 | 法定代表人 |
刘闽辉
|
梁萌
|
4 | 2020-06-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
董博,刘闽辉*,杨琨,褚付云
|
梁萌*,褚付云
|
5 | 2020-06-23 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
6 | 2019-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
董博,刘闽辉*,杨琨,周建之,褚付云
|
董博,刘闽辉*,杨琨,褚付云
|
7 | 2018-08-08 | 投资人 |
北京远旭股权投资基金管理有限公司,法人股东,阳光宏力(北京)能源投资有限公司,法人股东,中资国信(北京)国际投资有限公司,法人股东
|
北京远旭股权投资基金管理有限公司,法人股东,阳光宏力(北京)能源投资有限公司,法人股东
|
8 | 2018-08-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘闽辉*,田本祯,王洪辉,许丽兴,周建之
|
董博,刘闽辉*,杨琨,周建之,褚付云
|
9 | 2018-02-26 | 法定代表人 |
孙晓瑜
|
刘闽辉
|
10 | 2018-02-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙晓瑜*,田本祯,王洪辉,许丽兴
|
刘闽辉*,田本祯,王洪辉,许丽兴,周建之
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |