序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈子屹 | 20% | 1,000万(元) |
2 | 陈建忠 | 70% | 3,500万(元) |
3 | 陈雨萱 | 10% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余爱芳
|
监事 |
2 |
陈建忠
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京力能北方阀门销售有限公司朝阳分公司
|
陈建忠 | 2012-06-05 |
2 |
北京力能北方阀门销售有限公司朝阳办事处
|
陈建忠 | 2008-09-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建忠*,余爱芳
|
陈建忠*,余爱芳
|
2 | 2020-07-13 | 法定代表人 |
陈建忠
|
陈建忠
|
3 | 2020-07-13 | 住所 |
北京市延庆县康庄镇工业开****区甲4号
|
北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼6层715
|
4 | 2020-07-13 | 投资人 |
陈建忠*,自然人股东,余爱芳,自然人股东
|
陈建忠*,自然人股东,陈雨萱,自然人股东,陈子屹,自然人股东
|
5 | 2020-07-13 | 企业名称 |
北京力能北方阀门销售有限公司
|
中能华(北京)线缆集团有限公司
|
6 | 2020-07-13 | 注册资本 |
350万
|
5000万
|
7 | 2011-03-30 | 营业期限 |
10
|
50
|
8 | 2009-06-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市延庆县康庄镇工业开****区甲4号
|
北京市延庆县康庄镇工业开****区甲4号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |