序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何山 | 14.814815% | 200万(元) |
2 | 何晓雨 | 22.222222% | 300万(元) |
3 | 古文静 | 47.407407% | 640万(元) |
4 | 王智儒 | 15.555556% | 210万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何山
|
执行董事 |
2 |
张新峰
|
监事 |
3 |
陈志
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈志,何山*,张新峰
|
陈志,何山*
|
2 | 2022-04-08 | 名称变更 |
北京永瑞财富投资管理有限公司
|
北京永瑞私募基金管理有限公司
|
3 | 2022-04-08 | 经营范围 |
投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-07-12 | 投资人 |
古文静,自然人股东,何山*,自然人股东,何晓雨,自然人股东,王金铭,自然人股东
|
古文静,自然人股东,何山*,自然人股东,何晓雨,自然人股东,王智儒,自然人股东
|
5 | 2021-03-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈志,何海涛*,张新峰
|
陈志,何山*,张新峰
|
6 | 2021-03-08 | 注册资本 |
1100万
|
1350万
|
7 | 2021-03-08 | 投资人 |
古文静,自然人股东,何晓雨,自然人股东,王金铭,自然人股东
|
古文静,自然人股东,何山*,自然人股东,何晓雨,自然人股东,王金铭,自然人股东
|
8 | 2021-03-08 | 法定代表人 |
何海涛
|
-
|
9 | 2020-01-13 | 投资人 |
古文静,自然人股东,王金铭,自然人股东,王月焕,自然人股东
|
古文静,自然人股东,何晓雨,自然人股东,王金铭,自然人股东
|
10 | 2017-01-26 | 投资人 |
古文静,640万,自然人股东;周子琳,250万,自然人股东;王金铭,210万,自然人股东;
|
古文静,640万,自然人股东;王月焕,250万,自然人股东;王金铭,210万,自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |