序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王若鹏 | 100% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王燕玲
|
执行董事,经理 |
2 |
王若鹏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 住所 |
北京市丰台区小屯路9号综合商业楼2号楼3楼A6302
|
北京市丰台区成寿寺路5号楼11层1106
|
2 | 2016-08-26 | 注册资本 |
10万
|
80万
|
3 | 2016-08-26 | 投资人 |
王若鹏,自然人股东
|
王若鹏,自然人股东
|
4 | 2016-06-30 | 住所 |
北京市丰台区四方景园四区3号楼5号底商
|
北京市丰台区小屯路9号综合商业楼2号楼3楼A6302
|
5 | 2014-12-17 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动;企业管理服务;经济信息咨询;市场调查;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;承办展览展示;电脑动画设计。
|
组织文化艺术交流活动;企业管理服务;经济信息咨询;市场调查;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;承办展览展示;电脑动画设计。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |