序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐雄辉 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐雄辉
|
执行董事,经理 |
2 |
李淑珍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 经营范围 |
销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类(以医疗器械经营企业许可证为准,许可证有效期至2019年9月23日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类)、健身器材、电子产品、体育用品、文化用品、日用品、家用电器、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2019-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓曲*,邓珊
|
李淑珍,徐雄辉*
|
3 | 2014-10-16 | 住所 |
北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢4层412室
|
北京市大兴区经济开****区金科巷2号1号楼302室
|
4 | 2012-01-09 | 住所 |
北京市大兴区工业开****区金科路2号413室
|
北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢4层412室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |