序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 思爱普欧洲股份有限公司 | 100% | 14,439.3万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彼得·大卫
|
董事 |
2 |
拉杰什.穆萨列
|
董事 |
3 |
柯曼
|
董事 |
4 |
梅珂若
|
董事 |
5 |
薛姝馨
|
监事 |
6 |
黄陈宏
|
经理,董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 法定代表人 |
纪秉盟
|
黄陈宏
|
2 | 2021-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
彼得·大卫,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨
|
彼得·大卫,黄陈宏*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨
|
3 | 2021-08-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
彼得·大卫,高文胜,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若
|
彼得·大卫,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨
|
4 | 2021-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
高文胜,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,乔尔.伯恩斯坦
|
彼得·大卫,高文胜,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若
|
5 | 2018-12-17 | 住所 |
北京市海淀区科学院南路2号C座北楼7层09单元
|
北京市海淀区海淀东三街2号7层701-37室
|
6 | 2017-10-10 | 注册资本 |
12989.32万美元
|
14439.32万美元
|
7 | 2015-12-15 | 注册资本 |
3600万美元
|
12989.32万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |