序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛文卿 | 5.063291% | 160万(元) |
2 | 鼎元亿阳(北京)投资管理有限公司 | 94.936709% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛文卿
|
监事 |
2 |
薛文达
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 营业期限 |
-
|
-
|
2 | 2017-12-15 | 住所 |
北京市朝阳区日坛北路19号楼8层807内04室
|
北京市朝阳区十里堡路1号112号楼一层129室
|
3 | 2016-08-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
段明,薛文达*
|
薛文达*,薛文卿
|
4 | 2016-08-24 | 经营范围 |
资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2016-07-08 | 投资人 |
鼎元亿阳(北京)投资管理有限公司,企业法人,邬敏,自然人股东
|
鼎元亿阳(北京)投资管理有限公司,企业法人,薛文卿,自然人股东
|
6 | 2016-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
段明,薛文卿*
|
段明,薛文达*
|
7 | 2016-07-08 | 住所 |
北京市朝阳区康家沟145号A281
|
北京市朝阳区日坛北路19号楼8层807内04室
|
8 | 2016-07-08 | 法定代表人 |
薛文卿
|
薛文达
|
9 | 2016-07-08 | 经营范围 |
资产管理;项目投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
10 | 2015-06-23 | 投资人 |
鼎元亿阳(北京)投资管理有限公司,企业法人,段明,自然人股东
|
鼎元亿阳(北京)投资管理有限公司,企业法人,邬敏,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |