序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彩琴 | 30% | 150万(元) |
2 | 赵春宏 | 70% | 350万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔波
|
监事 |
2 |
张彩琴
|
经理 |
3 |
赵春宏
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔波,张向民*
|
崔波,张彩琴*,赵春宏
|
2 | 2017-07-25 | 法定代表人 |
张向民
|
张彩琴
|
3 | 2017-07-25 | 投资人 |
天津华业辉煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙),法人股东,张向民,自然人股东
|
张彩琴*,自然人股东,赵春宏,自然人股东
|
4 | 2016-12-15 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇西大街118号龙冠置业大厦A座911、913室
|
北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)3号楼等3幢八层801B室
|
5 | 2016-03-04 | 投资人 |
北京华杰领秀教育投资合伙企业(有限合伙),法人股东,张向民,自然人股东
|
天津华业辉煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙),法人股东,张向民,自然人股东
|
6 | 2015-11-17 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2015-11-17 | 投资人 |
张彩琴*,自然人股东,张向民,自然人股东
|
北京华杰领秀教育投资合伙企业(有限合伙),法人股东,张向民,自然人股东
|
8 | 2015-08-28 | 法定代表人 |
张彩琴
|
张向民
|
9 | 2015-08-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔波,张彩琴*
|
崔波,张向民*
|
10 | 2015-08-28 | 投资人 |
秦秀莲,自然人股东,张向民,自然人股东
|
张彩琴*,自然人股东,张向民,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |