序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王振 | 10% | 5万(元) |
2 | 闫慧玲 | 90% | 45万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王振
|
执行董事,经理 |
2 |
闫慧玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 住所 |
北京市房山区阎村镇阎富路1号-A168
|
北京市北京经济技术开****区(通州)景盛南一街28号院4号楼15层1511
|
2 | 2021-11-15 | 投资人 |
丁怀玉,自然人股东,蒋雪梅,自然人股东
|
王振*,自然人股东,闫慧玲,自然人股东
|
3 | 2021-11-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁怀玉,蒋雪梅,王振*
|
王振*,闫慧玲
|
4 | 2021-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁怀玉,蒋雪梅,王振*
|
丁怀玉,蒋雪梅,王振*
|
5 | 2021-11-08 | 经营范围 |
技术开****、软件开****;计算机技术服务;销售计算机软硬件及外围设备、机械设备、文化体育用品(音像制品除外)、化工产品(化学危险品除外)、建筑材料;经济贸易信息咨询(中介除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
技术开****、软件开****;计算机技术服务;销售计算机软硬件及外围设备、机械设备、文化体育用品(音像制品除外)、化工产品(化学危险品除外)、建筑材料;经济贸易信息咨询(中介除外);技术咨询(中介除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
6 | 2021-11-08 | 投资人 |
丁怀玉,自然人股东,蒋雪梅,自然人股东
|
丁怀玉,自然人股东,蒋雪梅,自然人股东
|
7 | 2021-09-29 | 法定代表人 |
王恒奎
|
王振
|
8 | 2021-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁怀玉,蒋雪梅,王恒奎*
|
丁怀玉,蒋雪梅,王振*
|
9 | 2021-07-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁怀玉*,蒋雪梅
|
丁怀玉,蒋雪梅,王恒奎*
|
10 | 2021-07-29 | 法定代表人 |
丁怀玉
|
王恒奎
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |